Akiş GYO kimin?
AKİŞ GYO A.Ş. Ortaklık Yapısı Akkök Holding A.Ş. * Raif Ali Dinçkök ve Nilüfer Dinçkök Çiftçi, Sermayenin 36.353.239,81-TL'lik A Grubu(nama) paylarına sahip olup, A grubu paylar Yönetim Kurulu'na aday gösterme imtiyazına sahiptir.
Akiş GYO ne iş yapar?
Akkök Holding bünyesinde 2005 yılında kurulan Akiş GYO, holdingin stratejik iş alanları arasında konumlandırdığı gayrimenkul sektöründeki deneyim ve uzmanlığını farklı projelerde değerlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.
Aksgy hisse ne zaman borsaya girecek?
Halka arz edilen Şirket payları 12/08/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 15,80 TL/pay baz fiyat, "KZBGY. " kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır.
Aksgy temettü 2021 ne zaman?
Piyasalar
Hisse | Nakit Temettü Öd. Tarihi | Duyuru/Kayıt Tarihi |
---|---|---|
AKMGY | 25.4.2021 | 21.3.2021 |
AKSA | 12.4.2021 | 15.2.2021 |
AKSEN | – | 28.3.2021 |
AKSGY | – | 8.3.2021 |
Akiş GYO hangi pazarda?
Akkök Şirketler Grubu'nun gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş GYO, İMKB Kurumsal Ürünler Pazarı'nda işlem görmeye başladı.
Akkök Grubu kimin?
Akkök Holding
Kurucu | Raif Dinçkök (Kurucu) Ali Raif Dinçkök (Önceki Yönetim Kurulu Başkanı) |
---|---|
Kilit kişiler | Raif Ali Dinçkök (Yönetim Kurulu Başkanı) Cengiz Taş (İcra Kurulu Üyesi) Özlem Ataünal (İcra Kurulu Üyesi) Alize Dinçkök (İcra Kurulu Üyesi) İ. Gökşin Durusoy (İcra Kurulu Üyesi) Ahmet Dördüncü (CEO) |
Atakule gayrimenkul kimin?
Günlük
Şirket İsmi | ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
---|---|
Genel Müdür | MEHMET ARPACI |
Yönetim Kurulu Üyeleri | İSMAİL TARMAN;MURAT TARMAN;MUSTAFA TARMAN;FUNDA TACİR;MEHMET ARPACI;MÜNİRE BARÇIN KAYAMAN;RAMAZAN ONUR ERİM; |
İşçi Sendika | |
İşveren Sendika |